姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第4届董事会 起始日期:2020-08-14 终止日期:2023-08-13 |
|||
丁宏广 |
董事长 |
2020-08-14 |
2023-08-13 |
丁宏广 |
董事 |
2020-08-14 |
2023-08-13 |
丁伊可 |
董事 |
2020-08-14 |
2023-08-13 |
丁伯英 |
董事 |
2020-08-14 |
2023-08-13 |
洪贤良 |
董事 |
2020-08-14 |
2023-08-13 |
孟晓红 |
董事 |
2020-08-14 |
2023-08-13 |
穆玲婷 |
董事 |
2020-08-14 |
2023-08-13 |
邓春华 |
独立董事 |
2020-08-14 |
2023-08-13 |
吴景深 |
独立董事 |
2020-08-14 |
2023-08-13 |
高镭 |
独立董事 |
2020-08-14 |
2023-08-13 |
参考来源:公司高管—金海高科(603311)。
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
郭秋艳 |
监事会主席 |
2020-08-14 |
2023-08-13 |
郭秋艳 |
职工代表监事 |
2020-08-14 |
2023-08-13 |
陈雪芬 |
监事 |
2020-08-14 |
2023-08-13 |
唐金玲 |
监事 |
2020-08-14 |
2023-08-13 |
参考来源:公司高管—金海高科(603311)。
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
洪贤良 |
副总经理 |
2016-04-21 |
-- |
丁伊可 |
总经理 |
2016-12-29 |
-- |
穆玲婷 |
董事会秘书 |
2020-08-14 |
-- |
丁伯英 |
副总经理 |
2014-08-19 |
-- |
华峥嵘 |
财务总监 |
2018-06-27 |
-- |
参考来源:公司高管—金海高科(603311)。