社长 |
张卫宁 |
主编 |
徐小力 |
注:据2018年6月期刊官网显示 |
《设备管理与维修》第一届情报出版部主任:高克勋,主编:赵维印(1979年12月-1982年11月)
《设备管理与维修》第二届情报出版部主任:俞奎,主编:俞奎(1982年12月-1986年3月)
《设备管理与维修》第三届会刊编辑管理委员会主任:高克勋,主编:赵维印(1986年12月-1990年6月)
《设备管理与维修》第四届会刊编辑管理委员会主任:郑国伟,主编:赵维印(1990年7月-1994年6月) 2100433B