职务 |
姓名 |
---|---|
所长 |
刘国彬 |
党委书记 |
徐养福 |
副所长 |
张兴昌、冯浩 |
副所长、党委副书记 |
穆兴民 |
资料来源: |
姓名 |
任期及职务 |
---|---|
虞宏正 |
1956年9月中央批准任中国科学院西北农业生物研究所所长,连任至1966年11月病故。 |
余峥 |
1972年8月至1978年1月任西北水土保持生物土壤研究所革委会主任。 |
朱显谟 |
1978年7月至1984年任中国科学院西北水土保持研究所第一副所长(主持工作)。 |
杨文治 |
1984年1月至1990年8月任所长。 |
蒋定生 |
1987年8月至1994年12月任中国科学院西北水土保持研究所副所长,1990年3月至1991年3月任西北水土保持研究所代理所长。 |
李玉山 |
1991年4月至1994年12月任中国科学院水利部西北水土保持研究所所长。 |
田均良 |
1994年任中国科学院水利部西北水土保持研究所副所长,兼党委书记。1995年任中国科学院水利部水土保持研究所所长兼党委书记。 |
李锐 |
2001年12月至2006年3月任中国科学院水利部水土保持研究所所长、西北农林科技大学水土保持研究所所长。 |
邵明安 |
2006年3月至2010年5月任中国科学院水利部水土保持研究所所长兼党委书记。 |
资料来源: |